Dirigenti
Elisa Moroni - Curriculum dirigente
Dirigente a tempo indeterminato del servizio AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI
Atto di conferimento incarico: Delibera UdP n° 72 del 09/04/2021
Incarichi cessati
Dirigente a tempo indeterminato del servizio AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI
Atto di conferimento incarico: Delibera UdP n° 72 del 09/04/2021
Incarichi cessati
- Dirigente a tempo indeterminato del servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia
incarico cessato l'11 aprile 2021
Atto di conferimento incarico: Delibera UdP n° 625 del 29/01/2018 - Dirigente a tempo indeterminato dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali
incarico cessato il 31 gennaio 2018
Atto di conferimento incarico: Delibera UdP n° 596 del 22/12/2017 - Segretario generale dell'Assemblea legislativa regionale
incarico cessato il 22 dicembre 2017
Atto di conferimento incarico: Decreto del Presidente dell'Assemblea n° 16 del 31/03/2016 - Dirigente a tempo indeterminato del Servizio Autorità Indipendenti
incarico cessato il 31 marzo 2016
Atto di conferimento incarico: Delibera UdP n° 181 del 08/03/2016